Lớp 4

Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 164. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) của Chương 6: Ôn tập Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) trang 164

Giải bài tập Toán 4 trang 164

Bài 1

Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28;

b) m = 2006; n = 17.

Đáp án:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m x n = 952 x 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006; n = 17 thì:

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m x n = 2006 x 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

Bài 2

Tính:

a) 12054 : (15 + 67);

29150 – 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12.

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

Đáp án:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 x 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 – 25 x 4) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 x 25 x 4

18 x 24 : 9

41 x 2 x 8 x 5

b) 108 x (23 + 7)

215 x 86 + 215 x 14

53 x 128 – 43 x 128

Đáp án:

a) 36 x 25 x 4 = 36 x (25 x 4)

= 36 x 100 = 3600

18 x 24 : 9 = (18 : 9) x 24

= 2 x 24 = 48

41 x 2 x 8 x 5 = (41 x 8) x (2 x 5)

= 328 x 10 = 3280

b) 108 x (23 + 7) = 108 x 30 = 3240

215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14)

= 215 x 100

= 21500

53 x 128 – 43 x 128 = (53 – 43) x 128

= 10 x 128

= 1280

Bài 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Đáp án:

Tuần sau cửa hàng bán được:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được:

319 + 395 = 714 (m)

Cả hai tuần có số ngày là:

7 × 2=14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số : 51 m vải

Bài 5

Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền mua 2 hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!